Comment calculer mentalement la multiplication de 2 nombres situé entre 11 et 19 en quelques secondes ?




Une astuce bien simple et intelligente pour faire vos multiplications de 2 nombres situés entre 11 et 19 , je vois déjà des têtes de ceux qui veulent impressionner leurs ami(e)s , suivez moi chers lecteurs




Ca ne demande aucune intelligence c'est très simple , prenons cet exemple là : 12x14
  • On multiplie 2x4 qui nous donne 8  
  • On additionne 2+4 qui nous donne 6
  • On garde le 1 des dizaines des deux chiffres
 Donc on obtient 12x14 = 168.

Passons au cas ou on a des retenus par exemple 15x17 ça fait :
  • On multiplie 5x7 qui donne 35 on prend 5 et on retient 3
  • On additionne 5+7 qui donne 12 + 3 ça fait 15 on prend 5 et on retient 1
  • On garde le 1 des dizaines des deux chiffres et on ajoute le 1 ça fait 2 .
On obtient alors 15x17=255

 On ajoute un dernier exemple pour que ça se mémorise une fois pour toute je vais faire vite là : 18x19

  •  8x9=2
  •  8+9+(7)=4
  •  1+(2)=3
D'ou 18x19 =342

 Avec entrainements et habitudes , soyez sûr(e)s que vous serez en mesure de faire ses multiplications comme si vous faites des additions de chiffres.

5 commentaires:

  1. à retenir aussi, on retient s'écrit avec un t à la fin.
    pour la multiplication par 11 on peut simplement faire l'addition des 2 chiffres et placer le résultat au milieu. Ex 11x24 = 2+4=6 > 264... facile

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci pour ta remarque mais c’était juste une faute de frappe dont je ne me suis pas aperçu .
      Et pour la multiplication par 11 effectivement c'est valable .

      Supprimer
  2. Bonjour,et merci de tous ces renseignements.

    RépondreSupprimer
  3. Voila ce qui fait la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas

    RépondreSupprimer